Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anni Berg Hansen | 07.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Malchow-Møller | 16.06.2021 | 07.11.2023 | adm. dir |
Mia Lander Franks | 25.01.2021 | 16.06.2021 | adm. dir |
Thomas Malchow-Møller | 10.10.2016 | 25.01.2021 | adm. dir |
Troels Schierning Valeur | 10.10.2016 | 30.11.2020 | direktør |