Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Juhl Pedersen | 02.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Skov Hansen | 26.06.2020 | 02.11.2022 | direktør |
Gitte Juhl Capel | 01.10.2016 | 26.06.2020 | direktør |
Rikke Juhl Jensen | 01.10.2016 | 26.06.2020 | direktør |
Klaus Juhl Pedersen | 01.10.2016 | 26.06.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Juhl Pedersen | 02.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dion Møberg Eriksen | 02.11.2022 | formand |
Gitte Juhl Capel | 26.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Juhl Jensen | 26.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Juhl Pedersen | 26.06.2020 | 01.11.2022 | formand |