Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Brink Holding 2019 ApS (CVR 40235515) | NORMAL | 30.01.2019 |
Society of Lifestyle A/S (CVR 26652405) | NORMAL | 12.06.2002 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
HOUSE DOCTOR HOLDING ApS (CVR 26990300) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.06.2004 | 19.01.2005 |
KJP NewCo ApS (CVR 40853987) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.10.2019 | 11.10.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ny Hattenæs, 2020 ApS (CVR 41921323) | NORMAL | 02.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Up & Up Capital A/S (CVR 38061275) | NORMAL | 02.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Society of Lifestyle A/S (CVR 26652405) | NORMAL | 26.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Up & Up Capital A/S (CVR 38061275) | NORMAL | 26.06.2020 | 01.11.2022 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
House Doctor Group ApS (CVR 32155065) | NORMAL | 03.11.2022 | direktør |
Nordmark Invest ApS (CVR 36898186) | NORMAL | 03.11.2022 | direktør |
Up & Up Capital A/S (CVR 38061275) | NORMAL | 02.11.2022 | direktør |
KJP HOLDING ApS (CVR 28329156) | NORMAL | 19.01.2005 | direktør |
Society of Lifestyle A/S (CVR 26652405) | NORMAL | 12.06.2002 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ny Hattenæs, 2020 ApS (CVR 41921323) | NORMAL | 03.11.2022 | 02.09.2024 | direktør |
Bananeira ApS (CVR 41634677) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 31.08.2020 | 28.02.2023 | direktør |
KJP Capital ApS (CVR 40956468) | OPLØST EFTER FUSION | 11.10.2019 | 23.06.2023 | direktør |
KJP NewCo ApS (CVR 40853987) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.10.2019 | 11.10.2019 | direktør |
PARTNER IT ApS (CVR 36488883) | NORMAL | 01.02.2019 | 01.12.2022 | direktør |
Value Makers ApS (CVR 39890208) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.09.2018 | 26.10.2023 | direktør |
Nordmark Invest 2020 ApS (CVR 38721275) | OPLØST EFTER FUSION | 14.06.2017 | 13.11.2020 | direktør |
Up & Up Capital A/S (CVR 38061275) | NORMAL | 01.10.2016 | 26.06.2020 | direktør |
Monograph ApS (CVR 37923478) | OPLØST EFTER FUSION | 10.08.2016 | 05.03.2019 | direktør |
ASAP 2016 ApS (CVR 37993239) | OPLØST EFTER FUSION | 07.07.2016 | 05.03.2019 | direktør |
ASAP 1 ApS (CVR 37327182) | OPLØST EFTER SPALTNING | 17.12.2015 | 07.07.2016 | direktør |
Nordmark Invest ApS (CVR 36898186) | NORMAL | 19.05.2015 | 26.06.2020 | direktør |
MERAKI ApS (CVR 36452285) | OPLØST EFTER FUSION | 27.11.2014 | 05.03.2019 | direktion |
KREAFUNK ApS (CVR 34221545) | NORMAL | 04.10.2013 | 10.08.2016 | direktør |
NICOLAS VAHE ANPARTSSELSKAB (CVR 31469325) | OPLØST EFTER FUSION | 22.02.2011 | 05.03.2019 | direktion |
House Doctor Group ApS (CVR 32155065) | NORMAL | 26.05.2009 | 10.05.2021 | direktør |
HOUSE DOCTOR HOLDING ApS (CVR 26990300) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.06.2004 | 19.01.2005 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Klaus Juhl Pedersen | 0 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Klaus Juhl Pedersen (antal: 25) | 10 | 1 | 12 | 2 |
Pct. | 40 % | 4 % | 48 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klaus Juhl Pedersen (antal: 52) | 4 | 22 | 22 | 4 |
Pct. | 8 % | 42 % | 42 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |