Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 7, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Binavne: PSST! PUBLISHING IVS, PSST! MEDIA IVS, PSST! GUIDE IVS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-10-02 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-03 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: me@businesscontact.me (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Navne: THE RED STRING COMPANY COPENHAGEN IVS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --10-02 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --10-03 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Stiftere: Aleksander William Aaen Emé (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-17)
Den 2021-07-16 Statstidende Dekret
Den 2021-06-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-17)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-17)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Bestyrelse: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (formand) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 7, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 7, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 7, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-10-03 tilføjes Bestyrelse: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (formand) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-10-03 fjernes Bestyrelse: Aleksander William Aaen Emé (næstformand) (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-10-03 tilføjes Direktion: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-10-03 fjernes Direktion: Aleksander William Aaen Emé (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-10-03 tilføjes Legale ejere: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-10-03 tilføjes Reelle ejere: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (formand) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2016-10-03 tilføjes Bestyrelse: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (formand) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-10-03 tilføjes Binavne: PSST! PUBLISHING IVS, PSST! MEDIA IVS, PSST! GUIDE IVS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Direktion: Cristel Cristine Catherine Aaen Emé (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-10-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at arbejde med kommunikation og medier indenfor sociale, publishing, media & film produktion. (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-10-02 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-03 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: me@businesscontact.me (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Navne: THE RED STRING COMPANY COPENHAGEN IVS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --10-02 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --10-03 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Stiftere: Aleksander William Aaen Emé (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)