Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Tegningsregel | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Binavne: Glentevej 47 ApS, Forlagshuset af 2006 ApS, Bygmestervej 2 ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-29 tilføjes Navne: AKF 22 ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-28 fjernes Navne: Glentevej 47 ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-29 tilføjes Vedtægter: 2021-10-29 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2019-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermehrensvej 15, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-28 tilføjes Direktion: Ino Abraham Dimsits (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 fjernes Direktion: Rasmus Forup Helmich (direktør) (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet KBH NV A/S (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 fjernes Legale ejere: MIKE GINSBORG HOLDING ApS, Christian J. Linde ApS, RASMUS LARSSON HOLDING ApS, HELMICH INVEST ApS (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 tilføjes Navne: Glentevej 47 ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-12-27 fjernes Navne: HLLG Office Resort 3 ApS (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-12-28 fjernes Reelle ejere: Rasmus Forup Helmich, Mike Ginsborg, Casper Christian Just Linde, Rasmus Larsson (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermehrensvej 15, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-09-29 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Direktion: Rasmus Forup Helmich (direktør) (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2016-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje fast ejendom, samt drive anden virksomhed der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-29 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Legale ejere: MIKE GINSBORG HOLDING ApS, Christian J. Linde ApS, RASMUS LARSSON HOLDING ApS, HELMICH INVEST ApS (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2016-09-29 tilføjes Navne: HLLG Office Resort 3 ApS (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2016-09-29 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Forup Helmich, Mike Ginsborg, Casper Christian Just Linde, Rasmus Larsson (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2016-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2016-09-29 tilføjes Stiftere: RASMUS LARSSON HOLDING ApS, MIKE GINSBORG HOLDING ApS, HELMICH INVEST ApS, Christian J. Linde ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2016-09-29 tilføjes Vedtægter: 2016-09-29 (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-29)