Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Christensen | 04.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Laust Nielsen | 10.10.2022 | 04.01.2023 | adm. dir |
Steen Holm | 01.01.2018 | 16.06.2022 | direktør |
Palle Laust Nielsen | 29.09.2016 | 01.01.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tom Matthiesen | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Palle Laust Nielsen | 04.01.2023 | formand |
Torben Wenneberg | 04.01.2023 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Christensen | 27.06.2024 | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anita Lindkvist Nørbjerg | 04.01.2023 | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |