Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MØBELFABRIKKEN AF 30. NOVEMBER 1990 A/S (CVR 11823475) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1988 | 22.01.1992 |
N.H.I. ApS (CVR 27395562) | TVANGSOPLØST | 18.10.2003 | 21.09.2005 |
VDI ApS (CVR 27456170) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2003 | 11.04.2008 |
VENDELBO DESIGN ApS (CVR 26644976) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.06.2002 | 25.08.2005 |
VENDELBO INTERNATIONAL ApS (CVR 21616974) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.04.1999 | 18.12.2006 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Thorn Vikar og Rekruttering A/S (CVR 38047809) | NORMAL | 27.06.2024 | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
INNO NORDIC A/S (CVR 27164838) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.06.2003 | 20.03.2006 | bestyrelse |
FØNSLER & CHRISTENSEN GRUPPEN A/S (CVR 12500106) | TVANGSOPLØST | 01.10.1988 | 31.10.1990 | bestyrelse |
CHRISPO A/S (CVR 10815843) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.1987 | 11.03.1988 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Thorn Vikar og Rekruttering A/S (CVR 38047809) | NORMAL | 04.01.2023 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PJ Construction DK IVS (CVR 37681776) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.07.2019 | 02.03.2020 | direktør |
PJ Construction DK IVS (CVR 37681776) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.03.2019 | 25.06.2019 | direktør |
projekt byg Aalborg IVS (CVR 36729902) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.09.2015 | 05.04.2017 | direktør |
BYG NORD AF 2014 IVS (CVR 36061715) | TVANGSOPLØST | 27.11.2014 | 13.04.2016 | direktion |
HOLK INVEST ApS (CVR 30554671) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.08.2011 | 07.05.2013 | direktion |
VDI ApS (CVR 27456170) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.11.2005 | 11.04.2008 | direktion |
VENDELBO BOLIG ApS (CVR 28150601) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.11.2004 | 11.02.2010 | direktion |
VDI ApS (CVR 27456170) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2003 | 23.12.2003 | direktion |
N.H.I. ApS (CVR 27395562) | TVANGSOPLØST | 18.10.2003 | 21.09.2005 | direktion |
VENDELBO DESIGN ApS (CVR 26644976) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.06.2002 | 29.09.2004 | direktion |
VENDELBO INTERNATIONAL ApS (CVR 21616974) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.04.1999 | 29.09.2004 | direktion |
FØNSLER & CHRISTENSEN GRUPPEN A/S (CVR 12500106) | TVANGSOPLØST | 01.10.1988 | 31.10.1990 | direktion |
YNF 2179 ApS (CVR 10815983) | TVANGSOPLØST | 22.05.1987 | 20.06.1989 | direktion |
CHRISPO A/S (CVR 10815843) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.1987 | 11.03.1988 | direktion |
KJELLERUP TRÆINDUSTRI ApS (CVR 10626986) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.02.1987 | 03.09.1990 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Christensen | 68,75 % | 68,75 % | 75,00 % | 81,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Per Christensen (antal: 17) | 1 | 14 | 1 | 1 |
Pct. | 6 % | 82 % | 6 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Christensen (antal: 28) | 4 | 16 | 3 | 5 |
Pct. | 14 % | 57 % | 11 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |