Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mario Præstholm Riewerts | 27.09.2016 | 28.02.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Lindrum Toft | 09.11.2016 | 27.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mario Præstholm Riewerts | 09.11.2016 | 27.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Clausen | 09.11.2016 | 27.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Østergaard Kristensen | 09.11.2016 | 27.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Steen Mikkelsen | 09.11.2016 | 31.10.2017 | formand |