Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
C&C Consulting ApS (CVR 36560428) | UNDER KONKURS | 05.02.2015 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
KLEM 1 IVS (CVR 37813516) | TVANGSOPLØST | 21.06.2016 | 16.02.2022 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Konsulentfirma Flemming Clausen (CVR 26099366) | 20.04.2001 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Sailing Innovation Lab ApS (CVR 43836633) | NORMAL | 25.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Original Chia Wholesale ApS (CVR 40537872) | NORMAL | 23.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Danmarks Sejlsportsliga ApS (CVR 38070509) | NORMAL | 07.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
House of Originals Retail ApS (CVR 33160100) | NORMAL | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
House of Originals ApS (CVR 38044176) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.11.2016 | 27.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 26. august 2020 A/S (CVR 36938137) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.06.2015 | 04.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
OC & C Consulting ApS (CVR 32441432) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.12.2014 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
OK TOOLS A/S (CVR 32887309) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.11.2012 | 07.07.2014 | formand |
House of Originals Retail ApS (CVR 33160100) | NORMAL | 21.09.2010 | 18.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
CBG ApS (CVR 26370566) | TVANGSOPLØST | 24.04.2002 | 10.03.2015 | bestyrelse |
SAILGROUP DENMARK ApS (CVR 26582105) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.04.2002 | 10.01.2012 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Oc & Hoor Holding ApS (CVR 27684971) | NORMAL | 29.12.2023 | direktør |
Original Chia Wholesale ApS (CVR 40537872) | NORMAL | 23.05.2019 | direktør |
House of Originals Retail ApS (CVR 33160100) | NORMAL | 01.04.2016 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OC & C Consulting ApS (CVR 32441432) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.2017 | 16.03.2021 | direktør |
N. Boats Invest ApS (CVR 26249058) | TVANGSOPLØST | 22.12.2016 | 21.07.2019 | direktør |
Nydam Boats Invest ApS (CVR 31332575) | TVANGSOPLØST | 19.12.2016 | 26.12.2018 | direktør |
CBG ApS (CVR 26370566) | TVANGSOPLØST | 11.03.2015 | 10.07.2019 | direktør |
C&C Consulting ApS (CVR 36560428) | UNDER KONKURS | 05.02.2015 | 25.01.2023 | direktør |
OC & C Consulting ApS (CVR 32441432) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.12.2014 | 07.07.2016 | direktør |
INDUSTRI INVEST SYD A/S (CVR 26839394) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.05.2012 | 07.05.2018 | direktion |
SAILGROUP DENMARK ApS (CVR 26582105) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.2003 | 10.01.2012 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Flemming Clausen | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Flemming Clausen (antal: 19) | 5 | 10 | 1 | 3 |
Pct. | 26 % | 53 % | 5 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Flemming Clausen (antal: 36) | 11 | 11 | 12 | 2 |
Pct. | 31 % | 31 % | 33 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |