Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-26 tilføjes Revisor: Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-01 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, kl. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-04-20 tilføjes Bestyrelse: Janus Nikolaj Laust Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-04-20 fjernes Bestyrelse: Mai Bjerregaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2017-03-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-09-28 tilføjes Bestyrelse: Mai Bjerregaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2016-09-28 tilføjes Direktion: Erik Wihlborg (direktør) (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-28 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 5.350.000,00 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Legale ejere: SPECIALLÆGEHOLDINGSELSKABET BOEGH ApS, Janus Nikolaj Laust Thomsen, Mathilde Evaldsen, Annette Randløv, Søren Svenningsen, Morten Bondo Christensen, Christian Bo Christensen, Bruno Allan Melgaard Jensen, WIHLBORG HOLDING ApS, FRISCHKNECHT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-28 tilføjes Navne: Baldersgade 8 P/S (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-09-28 tilføjes Stiftere: WIHLBORG HOLDING ApS, MORTEN BONDO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-28)