Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Steffen Rasmussen | 01.01.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Pedersen | 01.01.2018 | 31.12.2018 | adm. dir |
Henning Kruse Lorentzen | 08.09.2016 | 01.01.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Bernhard Kirk | 18.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kent Sand Kirk | 18.12.2019 | formand |
Tage Rishøj | 18.12.2019 | næstformand |
Bendt Bendtsen | 01.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Boutrup Sørensen | 15.09.2021 | 12.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kent Sand Kirk | 12.04.2019 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bent Pedersen | 12.04.2019 | 30.11.2019 | formand |
Tage Rishøj | 18.04.2018 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bent Pedersen | 01.01.2018 | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kent Sand Kirk | 01.01.2018 | 11.04.2019 | formand |
Henning Kruse Lorentzen | 08.09.2016 | 18.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kent Sand Kirk | 08.09.2016 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bent Pedersen | 08.09.2016 | 31.12.2017 | formand |
Kaj Møller Lindvig | 08.09.2016 | 04.10.2016 | bestyrelsesmedlem |