Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Nordic Battery Solutions ApS (CVR 42559547) | NORMAL | 16.07.2021 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Ruth og Kent Kirk 2 ApS (CVR 40887784) | OPLØST EFTER SPALTNING | 21.10.2019 | 28.10.2019 |
abkirk holding aps (CVR 38963260) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.09.2017 | 17.05.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nordic Battery Solutions ApS (CVR 42559547) | NORMAL | 16.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
DRALLE A/S (CVR 26333679) | NORMAL | 01.01.2021 | formand |
WEST-MARINE A/S (CVR 13801282) | NORMAL | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
SAFE TRANSFER A/S (CVR 35846182) | NORMAL | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nordhavn A/S (CVR 38017101) | NORMAL | 18.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
CARLSBERG INVEST A/S (CVR 18273837) | NORMAL | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Barley 1 A/S (CVR 14813284) | NORMAL | 31.03.2017 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CARLSBERG FINANS A/S (CVR 12867336) | NORMAL | 07.04.2021 | 21.10.2022 | formand |
Visit Carlsberg A/S (CVR 67302710) | NORMAL | 31.03.2017 | 01.10.2019 | formand |
BOLIGINTERESSENTSKABET TUBORG (CVR 25628470) | SLETTET | 14.03.2017 | 22.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
CARLSBERG EJENDOMME HOLDING A/S (CVR 32650538) | NORMAL | 14.03.2017 | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Visit Carlsberg A/S (CVR 67302710) | NORMAL | 14.03.2017 | 30.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Barley 1 A/S (CVR 14813284) | NORMAL | 14.03.2017 | 30.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
DRALLE A/S (CVR 26333679) | NORMAL | 01.06.2016 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
CARLSBERG DANMARK A/S (CVR 25508386) | NORMAL | 14.08.2014 | 01.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
VESTJYSK PARTNERSHIP A/S (CVR 19382885) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.05.2004 | 31.05.2005 | bestyrelse |
K. & K. KIRK HOLDING A/S (CVR 42487716) | OPLØST EFTER FUSION | 27.05.2004 | 31.05.2005 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Kirk Holding ApS (CVR 41077999) | NORMAL | 28.10.2019 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
abkirk holding aps (CVR 38963260) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.09.2017 | 17.05.2021 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Andreas Bernhard Kirk | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Andreas Bernhard Kirk (antal: 20) | 15 | 0 | 4 | 1 |
Pct. | 75 % | 0 % | 20 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Andreas Bernhard Kirk (antal: 32) | 17 | 2 | 10 | 3 |
Pct. | 53 % | 6 % | 31 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |