Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Wihlborg | 01.09.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Wihlborg | 01.09.2016 | 09.09.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Evaldsen | 19.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Damm-Jakobsen | 19.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Wihlborg | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bondo Christensen | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Steen Andersen | 13.04.2018 | 08.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Wihlborg | 01.09.2016 | 09.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bondo Christensen | 01.09.2016 | 09.09.2016 | formand |