Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 16, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 117, 7400 Herning (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: Oehtech@oehtech.com (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-16 fjernes Kontaktoplysninger: oeh@ee-aps.dk (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2016-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: OehTech ApS. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OehTech ApS. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 117, 7400 Herning (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 2, st., 7400 Herning (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: oeh@ee-aps.dk (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2018-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: oehtech@oehtech.com (offentliggjort 2018-11-10)
Den 2018-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: oehtech@oehtech.com (offentliggjort 2018-11-10)
Den 2018-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: klintebakken108@live.dk (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 2, st., 7400 Herning (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintebakken 108, 6933 Kibæk (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Legale ejere: Oliver Evald Hansen (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-16 fjernes Legale ejere: Michael Hindkjær (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-15 fjernes Legale ejere: Oliver Evald Hansen (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-16 tilføjes Reelle ejere: Oliver Evald Hansen (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-16 fjernes Reelle ejere: Michael Hindkjær (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-15 fjernes Reelle ejere: Oliver Evald Hansen (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-16 tilføjes Vedtægter: 2018-08-16 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 fjernes Direktion: Michael Hindkjær (direktør) (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 tilføjes Legale ejere: Oliver Evald Hansen, Michael Hindkjær (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-09-06 tilføjes Reelle ejere: Oliver Evald Hansen, Michael Hindkjær (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintebakken 108, 6933 Kibæk (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-09-05 tilføjes Direktion: Michael Hindkjær (direktør) (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-09-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter i OehTech ApS, samt eje anparter/aktier i andre helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-05 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: klintebakken108@live.dk (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-09-05 tilføjes Navne: OehTech Holding ApS (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Stiftere: Oliver Evald Hansen, Michael Hindkjær (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Vedtægter: 2016-09-05 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-05)