Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Michael Hindkjær | 05.09.2016 | |
Oliver Evald Hansen | 05.09.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Michael Hindkjær | 06.09.2016 | 16.08.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Oliver Evald Hansen | 06.09.2016 | 15.08.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
OehTech ApS (CVR 37988103) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 06.09.2016 | 09.03.2020 | 100,00% | 100,00% |