Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Robin Feddern(virk.: 131) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 219) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rune Højby Kock(virk.: 315) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Nowak Chemnitz(virk.: 48) Dir. | 2,08 % | 2,08 % | 2,08 % | 2,08 % |
Nick Holmelund Melgaard(virk.: 43) Bestyrelsesmedlem | 2,33 % | 2,33 % | 2,33 % | 2,33 % |
Stine Seneberg(virk.: 167) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Bülow-Lehnsby(virk.: 220) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kasper Rungfeldt(virk.: 37) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) | 0 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % |
Henrik Greve Nielsen(virk.: 59) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjarke Windeløv Graae(virk.: 77) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,30 % |
Steen Sønderby(virk.: 165) | 0,61 % | 1,21 % | 1,21 % | 1,21 % |
Henrik Skak Bender(virk.: 198) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Flymer(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Holse Rasmussen(virk.: 182) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sune Ingemann(virk.: 105) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,08 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,30 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rune Højby Kock | 18.05.2016 | Kielgade 4, 2150 Nordhavn |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | 01.08.2017 | Fuglebakkevej 59, 2000 Frederiksberg |
Stine Seneberg | 23.03.2018 | Rugvænget 9, 3660 Stenløse |
Jacob Nowak Chemnitz | 13.01.2020 | Toftebjergvej 40, 2970 Hørsholm |
Robin Feddern | ||
Nick Holmelund Melgaard | 14.04.2021 | Landsevej 1, 2840 Holte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Greve Nielsen | 01.01.2007 | Nørrebjerg Runddel 3, 5220 Odense SØ |
Mikkel Bülow-Lehnsby | 11.06.2008 | Høyrups Alle 29, 2900 Hellerup |
Steen Sønderby | 15.03.2014 | Højmarkvej 26, 8270 Højbjerg |
Jakob Flymer | 15.08.2014 | Bernstorfflund Alle 55, 2920 Charlottenlund |
Bjarke Windeløv Graae | ||
Henrik Skak Bender | 04.06.2017 | Kvædevej 76, 2830 Virum |
Kasper Rungfeldt | ||
Sune Ingemann | 12.10.2021 | Frederiksberg Alle 29, 1820 Frederiksberg C |
Rasmus Nørgaard | 09.11.2021 | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
Bo Holse Rasmussen |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
2150 Fund CIV K/S | 42247138 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ASX 2022 Holding ApS | 40831355 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BF 1.14 ØS ApS | 39348462 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Baneby Konsortiet GP ApS | 42531839 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DISTREAL 3 COPENHAGEN ApS | 33492650 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Den Studios Denmark ApS | 39602571 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
DistReal LPF Ishøj 1 ApS | 39766922 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DistReal NSF 1 Ishøj ApS | 35673547 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DistReal NSF 1 Vallensbæk ApS | 37195022 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Distreal NSF 1 Greve ApS | 36937688 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Egedal Resi I ApS | 41165057 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Egedal Resi III ApS | 41165375 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Egedal Village II A 8.1 ApS | 41495588 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Fasanrækkerne ApS | 40242821 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Gemini JV K/S | 41934522 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Hermanhaven ApS | 41235888 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
HoldCo RetReal 1 Aarhus ApS | 39155613 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HoldCo RetReal 1 Holte ApS | 39154617 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet 2150 Investment II ApS | 43484117 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NREP Co-investment Nordhavn ApS | 41127341 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NREP NSF IV Investment ApS | 41475374 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NSF Denmark ApS | 37523364 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MILLENNIUM HoldCo ApS | 38252283 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NIP Denmark Advisory ApS | 41789301 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NIP Living BJØRNØVEJ ApS | 29526419 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
NREP Administration- ManCo ApS | 42307920 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP BKK Investment K/S | 44921464 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP Co-investment Nordhavn K/S | 41128143 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP Income+ Fund ScSp Residential Enghave Brygge A/S | 38448668 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF IV BF 1.29 og 1.31 K/S | 44712849 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF IV Gemini Holding ApS | 44663015 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF lV ResiHolding Sarl | 37727369 | Aktiv | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NREP-TF ApS | 41548703 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF II Umeus IT Grunden ApS | 38916432 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NSF II Umeus Nordhavn II ApS | 38234145 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
NSF II Umeus Rolighedsvej ApS | 37820709 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NSF III Embla Staldhusene K/S | 40476458 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NSF III UMEUS Frydenlund Holding ApS | 40346341 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Holding Store Torv ApS | 42643394 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Living BF 1.14 ApS | 43602764 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Living Liberty Co-investment K/S | 42854336 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF V Denmark Revisit ApS | 19559939 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
NSF V DistReal Horsens PropCo 1 K/S | 43528386 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF V Living Heart Holding ApS | 44059991 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF V Woods Nordhavn 2.04 ApS | 44194279 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
RETREAL 1 AARHUS ApS | 35257780 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
RETREAL 1 HOLTE ApS | 35514368 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Tetrep Woods Sub-Holding Titanhus Komplementar ApS | 40786171 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Union BidCo ApS | 41697571 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Woods Office Nybrovej Holding ApS | 39642301 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.01.2020 | 0,00 (km) | Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ | Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ |
08.09.2020 | 242,39 (km) | Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
19.12.2022 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
23.05.2024 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
23.09.2024 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
Komplementarselskabet AG-NREP Udlejningsboliger ApS. |
Sidst opdateret den 01.09.2016 og angivet som gældende fra 31.08.2016 (2955 dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Feddern(virk.: 131) Reelle ejere | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 219) Bestyrelsesmedlem | 199 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Rune Højby Kock(virk.: 315) Formand | 253 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 |
Jacob Nowak Chemnitz(virk.: 48) Dir. | 39 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Nick Holmelund Melgaard(virk.: 43) Bestyrelsesmedlem | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stine Seneberg(virk.: 167) Bestyrelsesmedlem | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Pct. | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Bülow-Lehnsby(virk.: 220) Ikke aktiv i virksomheden. | 171 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 |
Kasper Rungfeldt(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) Ikke aktiv i virksomheden. | 179 | 0 | 1 | 0 | 43 | 20 |
Henrik Greve Nielsen(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden. | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Bjarke Windeløv Graae(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden. | 66 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Steen Sønderby(virk.: 165) Ikke aktiv i virksomheden. | 114 | 0 | 2 | 0 | 31 | 18 |
Henrik Skak Bender(virk.: 198) Ikke aktiv i virksomheden. | 177 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Jakob Flymer(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Bo Holse Rasmussen(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden. | 153 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
Sune Ingemann(virk.: 105) Ikke aktiv i virksomheden. | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 784 | 0 | 0 | 2 | 95 | 42 |
Pct. | 79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Robin Feddern(virk.: 131) Reelle ejere | 46 | 121 | 0 | 127 |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 219) Bestyrelsesmedlem | 24 | 173 | 0 | 27 |
Rune Højby Kock(virk.: 315) Formand | 92 | 225 | 0 | 37 |
Jacob Nowak Chemnitz(virk.: 48) Dir. | 17 | 30 | 0 | 4 |
Nick Holmelund Melgaard(virk.: 43) Bestyrelsesmedlem | 2 | 40 | 0 | 7 |
Stine Seneberg(virk.: 167) Bestyrelsesmedlem | 8 | 142 | 0 | 21 |
Sum | 189 | 731 | 0 | 223 |
Pct. | 17 % | 64 % | 0 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Bülow-Lehnsby(virk.: 220) Ikke aktiv i virksomheden | 67 | 141 | 1 | 58 |
Kasper Rungfeldt(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 28 | 1 | 0 |
Rasmus Nørgaard(virk.: 243) Ikke aktiv i virksomheden | 120 | 143 | 0 | 54 |
Henrik Greve Nielsen(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 33 | 2 | 2 |
Bjarke Windeløv Graae(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 58 | 0 | 3 |
Steen Sønderby(virk.: 165) Ikke aktiv i virksomheden | 67 | 127 | 0 | 13 |
Henrik Skak Bender(virk.: 198) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 153 | 0 | 24 |
Jakob Flymer(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 15 | 0 | 12 |
Bo Holse Rasmussen(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 140 | 0 | 17 |
Sune Ingemann(virk.: 105) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 91 | 0 | 8 |
Sum | 396 | 929 | 4 | 191 |
Pct. | 26 % | 61 % | 0 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |