Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Komplementarselskabet AGI-NREP Sydhavnsgade ApS (CVR 41322934) | NORMAL | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Komplementarselskabet AGI-NREP Banemarksvej ApS (CVR 42875236) | NORMAL | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Køhlers Have ApS (CVR 14725598) | NORMAL | 08.11.2023 | 28.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
CMRF Eagle ApS (CVR 41323043) | NORMAL | 08.11.2023 | 28.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Køhlers Have Almen ApS (CVR 44396491) | NORMAL | 19.10.2023 | 20.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Heimstaden Frederiksberg Residential ApS (CVR 34903409) | NORMAL | 17.02.2016 | 14.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Heimstaden Nimbusparken ApS (CVR 34903506) | NORMAL | 17.02.2016 | 14.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
RESIREAL CPHRESI NORDHAVN K/S (CVR 35890130) | SLETTET | 30.12.2015 | 25.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
CWE Teglporten K/S (CVR 36405104) | NORMAL | 30.12.2015 | 14.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
COBO VII Kanalporten P/S (CVR 35857052) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.2015 | 15.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
P/S Vestervang 25-34 Invest (CVR 36938412) | NORMAL | 15.10.2015 | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Heimstaden Baunebo P/S (CVR 36034114) | OPLØST EFTER FUSION | 16.01.2015 | 31.10.2018 | bestyrelse |
Heimstaden Søparken P/S (CVR 36034157) | OPLØST EFTER FUSION | 16.01.2015 | 31.10.2018 | bestyrelse |
Heimstaden P/S Amerika Plads 34-36, København (CVR 32150438) | OPLØST EFTER FUSION | 16.12.2014 | 31.10.2018 | bestyrelse |
Heimstaden Kanalfronten P/S (CVR 33379676) | OPLØST EFTER FUSION | 16.12.2014 | 31.10.2018 | bestyrelse |
Heimstaden Isbjerget P/S (CVR 33506708) | OPLØST EFTER FUSION | 16.12.2014 | 31.10.2018 | bestyrelse |
Heimstaden Residential IV P/S (CVR 27675808) | NORMAL | 16.12.2014 | 31.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Komplementarselskabet Plushusene ApS (CVR 39163128) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 1 ApS (CVR 39280647) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 2 ApS (CVR 40202072) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 12 ApS (CVR 40610502) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Komplementarselskabet Plushusene 3 ApS (CVR 40899081) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 5 Holding ApS (CVR 40927468) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 5 ApS (CVR 40965971) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 7 Holding ApS (CVR 41257962) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 7 ApS (CVR 41312793) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 8 Holding ApS (CVR 41714999) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Komplementarselskabet Plushusene 4 ApS (CVR 41752947) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 8 ApS (CVR 41790520) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 1 Holding ApS (CVR 41894563) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 2 Holding ApS (CVR 41894571) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 10 Holding ApS (CVR 42208884) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 10 ApS (CVR 42217808) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 11 Holding ApS (CVR 42790257) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 11 ApS (CVR 42802131) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 12 Holding ApS (CVR 43331132) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 9 Holding ApS (CVR 43559427) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 9 ApS (CVR 43560875) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 13 Holding ApS (CVR 45030512) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Plushusene 13 ApS (CVR 45030709) | NORMAL | 30.08.2024 | direktør |
Komplementarselskabet AG-NREP Udlejningsboliger ApS (CVR 37974420) | NORMAL | 08.11.2023 | direktør |
LUNOCH ApS (CVR 38303074) | NORMAL | 04.01.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Upcycle Studios ApS (CVR 38170074) | NORMAL | 08.11.2023 | 30.04.2024 | direktør |
K Partners Ørestad ApS (CVR 40030581) | NORMAL | 08.11.2023 | 30.04.2024 | direktør |
Johanibali IVS (CVR 38309285) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.01.2017 | 24.08.2018 | direktør |
CWE Danmark ApS (CVR 38238590) | NORMAL | 08.12.2016 | 14.12.2016 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET NREP COPENHAGEN RESIDENTIAL FUND 1 ApS (CVR 34802041) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.12.2015 | 06.02.2024 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Nowak Chemnitz | 2,08 % | 2,08 % | 2,08 % | 2,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jacob Nowak Chemnitz (antal: 48) | 39 | 1 | 7 | 1 |
Pct. | 81 % | 2 % | 15 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Nowak Chemnitz (antal: 51) | 17 | 30 | 3 | 1 |
Pct. | 33 % | 59 % | 6 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |