Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (formand) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-14 fjernes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Eigen Munksgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-01 fjernes Bestyrelse: Martin Øllegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Thomas Eigen Munksgaard (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Martin Øllegaard (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Tandlægeselskabet Rasp Holding ApS, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET MARVAL ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Eigen Munksgaard (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Martin Øllegaard (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, st., 3520 Farum (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 2, 3520 Farum (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 2, 3520 Farum (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Inavej 34, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-12 tilføjes Vedtægter: 2017-01-12 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-11 tilføjes Legale ejere: GODT SMIL HOLDING ApS, TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET MARVAL ApS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-01-10 fjernes Legale ejere: GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-11 tilføjes Reelle ejere: Martin Øllegaard (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inavej 34, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 2, 3520 Farum (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 2, 3520 Farum (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-08-22 tilføjes Bestyrelse: Martin Øllegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2016-08-22 tilføjes Direktion: Martin Øllegaard (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2016-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-22 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 124.000,00 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Legale ejere: GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-08-22 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Godt Smil Farum ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2016-08-22 tilføjes Stiftere: GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Vedtægter: 2016-08-22 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)