Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Eigen Munksgaard | 01.01.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Øllegaard | 22.08.2016 | 01.01.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Lundsby Jakobsen | 15.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bjergegaard | 15.06.2022 | formand |
Thomas Eigen Munksgaard | 01.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robin Kristofer Molvin | 09.12.2021 | 15.06.2022 | formand |
Anders Bjergegaard | 22.08.2016 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Retbøll | 22.08.2016 | 31.08.2021 | formand |
Martin Øllegaard | 22.08.2016 | 01.01.2019 | bestyrelsesmedlem |