Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Dybbro Klokkerholm | 14.08.2019 | direktør |
Jørn Dybbro Klokkerholm | 09.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Møller Andersen | 07.07.2016 | 02.01.2018 | direktør |
Mogens Emil Lindbjerg Andersen | 07.07.2016 | 02.01.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Else Klokkerholm | 14.08.2019 | formand |
Jørn Dybbro Klokkerholm | 09.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anette Dybbro Klokkerholm | 09.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Dybbro Klokkerholm | 09.01.2018 | 14.08.2019 | formand |
Martin Møller Andersen | 07.07.2016 | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holm | 07.07.2016 | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bækgaard Andersen | 07.07.2016 | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Christensen | 07.07.2016 | 02.01.2018 | formand |