Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JØRN KLOKKERHOLM A/S (CVR 14806474) | NORMAL | 29.06.1990 |
JØRN KLOKKERHOLM HOLDING A/S (CVR 15405635) | NORMAL | 27.06.1991 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Jørn Dybbro Klokkerholm (CVR 10011949) | 01.01.1986 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Husoddevej 17 A/S (CVR 37863092) | NORMAL | 09.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
GRAVENE A/S (CVR 31885876) | NORMAL | 17.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET KONGENSGADE 13, ODENSE A/S (CVR 25882393) | NORMAL | 29.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
KONGENSGADE 13, ODENSE K/S (CVR 25947738) | NORMAL | 29.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
JØRN KLOKKERHOLM HOLDING A/S (CVR 15405635) | NORMAL | 27.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
JØRN KLOKKERHOLM A/S (CVR 14806474) | NORMAL | 29.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OTG 4.11.2022 A/S (CVR 28332300) | UNDER KONKURS | 28.06.2022 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
OTG Holding 4.11.2022 A/S (CVR 38750607) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2017 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
OCEAN PRESENNING A/S (CVR 26750474) | NORMAL | 18.11.2015 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
TG HORSEBOXES A/S (CVR 31847230) | NORMAL | 08.10.2008 | 24.02.2010 | formand |
OTG 4.11.2022 A/S (CVR 28332300) | UNDER KONKURS | 07.02.2005 | 17.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
DANISH CRANE BUILDING A/S (CVR 15694130) | NORMAL | 10.10.2003 | 22.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
FYNBOGÅRDEN A/S (CVR 26737273) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.08.2002 | 17.08.2017 | bestyrelse |
ÅRHUS MOTOR COMPAGNI 2 A/S (CVR 26336171) | OPLØST EFTER FUSION | 15.11.2001 | 13.12.2002 | bestyrelse |
ANMA INVEST A/S (CVR 26302323) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.10.2001 | 31.12.2005 | bestyrelse |
ISUZU DANMARK A/S (CVR 10457238) | NORMAL | 09.10.1995 | 13.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
JØRN KLOKKERHOLM LEASING ApS (CVR 13621683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1989 | 30.04.1997 | bestyrelse |
NA INVEST A/S (CVR 41828315) | OPLØST EFTER FUSION | 23.01.1950 | 13.12.2002 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Skrillinge Bolig ApS (CVR 38260715) | NORMAL | 19.12.2022 | direktør |
Virringparken ApS (CVR 43621084) | NORMAL | 03.11.2022 | direktør |
Husoddevej 17 A/S (CVR 37863092) | NORMAL | 09.01.2018 | direktør |
BULLERUPPARKEN ApS (CVR 25547837) | NORMAL | 02.01.2018 | direktør |
GRAVENE A/S (CVR 31885876) | NORMAL | 17.12.2008 | direktør |
AMJ HOLDING ApS (CVR 29697426) | NORMAL | 23.06.2006 | direktør |
AMJ PROPERTY ApS (CVR 27517889) | NORMAL | 04.03.2004 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET KONGENSGADE 13, ODENSE A/S (CVR 25882393) | NORMAL | 29.01.2001 | direktør |
JØRN KLOKKERHOLM HOLDING A/S (CVR 15405635) | NORMAL | 27.06.1991 | direktør |
JØRN KLOKKERHOLM A/S (CVR 14806474) | NORMAL | 29.06.1990 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
A/S Bolig Mallingparken (CVR 40035095) | NORMAL | 25.05.2020 | 30.12.2021 | direktør |
OTG 4.11.2022 A/S (CVR 28332300) | UNDER KONKURS | 29.10.2018 | 23.04.2019 | adm. dir |
OTG 4.11.2022 A/S (CVR 28332300) | UNDER KONKURS | 04.07.2017 | 01.11.2017 | direktør |
NITEL HOLDING ApS (CVR 27239226) | NORMAL | 01.03.2013 | 26.05.2015 | direktør |
HESTEKLINIK HERNING ApS (CVR 30071530) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.03.2013 | 26.05.2015 | direktør |
LINETTE BLOMSTER ApS (CVR 27627862) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.04.2007 | 15.05.2008 | adm. dir |
OTG 4.11.2022 A/S (CVR 28332300) | UNDER KONKURS | 07.02.2005 | 03.07.2017 | direktør |
DANISH CRANE BUILDING A/S (CVR 15694130) | NORMAL | 10.10.2003 | 22.12.2003 | direktør |
FYNBOGÅRDEN A/S (CVR 26737273) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.08.2002 | 17.08.2017 | direktion |
ÅRHUS MOTOR COMPAGNI 2 A/S (CVR 26336171) | OPLØST EFTER FUSION | 15.11.2001 | 13.12.2002 | direktion |
ANMA INVEST A/S (CVR 26302323) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.10.2001 | 31.12.2005 | direktion |
ISUZU DANMARK A/S (CVR 10457238) | NORMAL | 09.10.1995 | 13.12.2002 | direktør |
JØRN KLOKKERHOLM LEASING ApS (CVR 13621683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1989 | 30.04.1997 | direktion |
ApS AF 29/3 1996 (CVR 66626911) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.01.1981 | 01.07.1996 | direktion |
NA INVEST A/S (CVR 41828315) | OPLØST EFTER FUSION | 23.01.1950 | 13.12.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørn Dybbro Klokkerholm | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jørn Dybbro Klokkerholm (antal: 28) | 17 | 2 | 8 | 1 |
Pct. | 61 % | 7 % | 29 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørn Dybbro Klokkerholm (antal: 61) | 18 | 25 | 13 | 5 |
Pct. | 30 % | 41 % | 21 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
ANMA INVEST A/S (CVR 26302323) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-12-31 | 2006-07-10 | likvidator |
ApS AF 29/3 1996 (CVR 66626911) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1981-01-09 | 1997-03-31 | likvidator |
JØRN KLOKKERHOLM LEASING ApS (CVR 13621683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-04-30 | 1997-10-24 | likvidator |