Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 tilføjes Legale ejere: OCCES ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-06 fjernes Legale ejere: FREDDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-05 fjernes Legale ejere: OCCES ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-06 tilføjes Reelle ejere: Niels Erik Pedersen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-05 fjernes Reelle ejere: Niels Erik Pedersen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-29 tilføjes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 fjernes Direktion: Maja Raabye Füchsel (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 tilføjes Direktion: Maja Raabye Füchsel (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-02-27 fjernes Direktion: Per Jessen (direktør) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-29 tilføjes Direktion: Per Jessen (direktør) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2017-12-29 fjernes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-27 fjernes Direktion: Lars Egedal (direktør) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Legale ejere: OCCES ApS, FREDDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2016-08-14 fjernes Legale ejere: OCCES ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-08-15 tilføjes Reelle ejere: Niels Erik Pedersen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Lars Egedal (direktør) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-07-14 tilføjes Navne: Jumping Fun ApS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-13 fjernes Navne: Ijump ApS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-07 tilføjes Navne: Ijump ApS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-14 tilføjes Vedtægter: 2016-07-14 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Vedtægter: 2016-07-07 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2016-07-07 tilføjes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forlystelser samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-07 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Legale ejere: OCCES ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Stiftere: OCCES ApS (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-07)