Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-07-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-07-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ødemarksvej 3, 4190 Munke Bjergby (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Lars Kronshage (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: GRÅBRØDRESTRÆDE ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Kronshage (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Peter Henrik Klint Tholstrup (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Thomas Peter Henrik Klint Tholstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Lars Kronshage (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Kronshage (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Lars Kronshage, GRÅBRØDRESTRÆDE ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: T.T. AGENTURER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Kronshage, Thomas Peter Henrik Klint Tholstrup (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Direktion: Thomas Peter Henrik Klint Tholstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2016-06-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være komplementar i et Gråbrødretorv 16 P/S. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-28 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Legale ejere: T.T. AGENTURER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-06-28 tilføjes Navne: Komplementar Gråbrødretorv 16 ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2016-06-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2016-06-28 tilføjes Stiftere: T.T. AGENTURER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-28)