Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
T.T. AGENTURER HOLDING ApS (CVR 25928962) | NORMAL | 28.06.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
GRÅBRØDRESTRÆDE ApS (CVR 35415637) | 31.12.2016 | 01.01.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lars Kronshage | 31.12.2016 | 31.12.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
T.T. AGENTURER HOLDING ApS (CVR 25928962) | 28.06.2016 | 30.12.2016 | 100,00% | 100,00 % |