Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-07-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-19 fjernes Bestyrelse: Jens Holger Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-19 fjernes Direktion: Jens Holger Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-04 tilføjes Navne: Gyroskeet ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-03 fjernes Navne: Gyroskeet IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-04 tilføjes Vedtægter: 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-08-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-06-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 fjernes Bestyrelse: Mogens Nitschke (formand) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villingerødvej 69, 3230 Græsted (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 17, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-29 tilføjes Kontaktoplysninger: gyroskeet@gmail.com (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-01-16 tilføjes Direktion: Jens Holger Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-01-16 fjernes Direktion: Troels Gert Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-11-01 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 103,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2017-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-25 tilføjes Bestyrelse: Mogens Nitschke (formand) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-10-25 tilføjes Direktion: Troels Gert Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2017-10-25 tilføjes Vedtægter: 2017-10-25 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Bestyrelse: Troels Gert Jørgensen (formand) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Mogens Nitschke (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 17, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-05-17 tilføjes Bestyrelse: Troels Gert Jørgensen (formand) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Direktion: Mogens Nitschke (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er opfinder- og handelsvirksomhed, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-17 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Legale ejere: Gyroskeet Holding ApS (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-17 tilføjes Navne: Gyroskeet IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2016-05-17 tilføjes Reelle ejere: Jens Holger Larsen, Lene Yvonne Larsen (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2016-05-17 fjernes Reelle ejere: Jens Holger Larsen (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2016-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Stiftere: Gyroskeet Holding ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2016-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)