Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Holger Larsen | 16.01.2018 | 19.07.2024 | direktør |
Troels Gert Jørgensen | 25.10.2017 | 16.01.2018 | direktør |
Mogens Nitschke | 17.05.2016 | 30.08.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Holger Larsen | 25.10.2017 | 19.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Rasmus Bek | 25.10.2017 | 01.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Troels Gert Jørgensen | 25.10.2017 | 01.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Nitschke | 25.10.2017 | 01.06.2018 | formand |
Jens Holger Larsen | 17.05.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Rasmus Bek | 17.05.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Nitschke | 17.05.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Troels Gert Jørgensen | 17.05.2016 | 30.08.2017 | formand |