Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Bestyrelse | Ejerskaber | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Binavne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 tilføjes Vedtægter: 2024-05-07 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-07 fjernes Bestyrelse: Finn Boel Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2018-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Heimstaden Egedal, Horsens ApS. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Brønderslev ApS. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-01-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsudvikling Danmark ApS. (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2023-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Denbia Aps. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET HALLSSTI ApS. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ERHVERVSBYVEJ 11 ApS. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet af den 22/3 2022 ApS. (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K2 Invest ApS. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VARMESMEDEN HENRIK ROSENBERG ApS. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DK ERHVERVSUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Rosenberg Malerfirma A/S. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Bjerrevej 138 Aps. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Fabrikvej 30-34 ApS. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-03-26 tilføjes Navne: Ejendomsudvikling Danmark ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-25 fjernes Navne: Vangsoe Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 tilføjes Vedtægter: 2024-03-26 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsbyvej 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsbyvej 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Bestyrelse: Finn Boel Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-12-07 tilføjes Direktion: Kristen Vangsø Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 fjernes Direktion: Keld Skou Ernstsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, samt investering i andre værdipapirer, lånefinansieret køb af værdipapirer, investering i fast ejendom, udlån og kaution, formueforvaltning samt rådgivning. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kl@vangsoe-gruppen.dk (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@ddb.as (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Navne: Vangsoe Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-06 fjernes Navne: Ejendomsudvikling Danmark ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Vedtægter: 2023-12-07 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-07 fjernes Legale ejere: K2 Invest ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 fjernes Reelle ejere: Klaus Rønslev (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-09-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: Kim Laursen Invest ApS, M.LAURSEN INVEST ApS, K.LAURSEN INVEST ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Jung Laursen, Mai Rosengren Laursen, Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Kim Jung Laursen, Mai Rosengren Laursen, Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-01-16 tilføjes Reelle ejere: Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-01-15 fjernes Reelle ejere: Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-09-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-26 tilføjes Direktion: Bram Zwartbol (direktør) (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-08-26 fjernes Bestyrelse: Finn Boel Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-07-14 tilføjes Legale ejere: K2 Invest ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-07-14 fjernes Legale ejere: BASE HOLDING A/S, DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS, Ejendomsudvikling Danmark ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-07-14 tilføjes Reelle ejere: Kristen Vangsø Laursen, Kim Jung Laursen, Mai Rosengren Laursen, Klaus Rønslev (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2021-07-13 fjernes Reelle ejere: Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.500,00 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-01-21 tilføjes Legale ejere: Ejendomsudvikling Danmark ApS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-01-21 fjernes Legale ejere: Issing Selmer Holding ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-12-17 tilføjes Binavne: EjendomsudviklingDK ApS, Dansk Boligudvikling ApS, DKejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-16 fjernes Binavne: EjendomsudviklingDK A/S, DKejendomsudvikling A/S, Dansk Bolig udvikling A/S (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2020-12-16 tilføjes Vedtægter: 2020-12-16 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-16 tilføjes Navne: Ejendomsudvikling Danmark ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2020-12-15 fjernes Navne: Ejendomsudvikling Danmark A/S (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: Keld Skou Ernstsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2020-07-06 fjernes Direktion: Simon Issing Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 fjernes Bestyrelse: Per Vincens Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-03 tilføjes Legale ejere: Issing Selmer Holding ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Bestyrelse: Heidi Lund Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-05-22 fjernes Bestyrelse: Anton Nørgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Binavne: Dansk Bolig udvikling A/S (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-10-09 fjernes Binavne: Ejendomsudvikling Danmark A/S (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-28 tilføjes Navne: Ejendomsudvikling Danmark A/S (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-09-27 fjernes Navne: Dansk Bolig Udvikling A/S (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-14 tilføjes Binavne: Ejendomsudvikling Danmark A/S, EjendomsudviklingDK A/S, DKejendomsudvikling A/S (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-08-31 tilføjes Direktion: Simon Issing Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2016-08-31 fjernes Direktion: Kristen Vangsø Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-05-26 tilføjes Legale ejere: BASE HOLDING A/S, DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2016-05-25 fjernes Legale ejere: BASE HOLDING A/S (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-26 tilføjes Reelle ejere: Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsbyvej 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2016-04-28 tilføjes Bestyrelse: Anton Nørgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Direktion: Kristen Vangsø Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, projektudvikling, etablering af jointventure- samt partnerring projekter tillige med udlejningsvirksomhed samt anden hermed nært beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2016-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-28 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ddb.as (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2016-04-28 tilføjes Legale ejere: BASE HOLDING A/S (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-04-28 tilføjes Navne: Dansk Bolig Udvikling A/S (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Stiftere: BASE HOLDING A/S (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-02)