Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Nielsen | 01.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Toke Feilberg Friborg | 18.04.2016 | 01.09.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Saana Susanna Nurminen | 01.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ossi Johannes Lindroos | 01.01.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vesa Tapani Aittomäki | 29.07.2022 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Toke Feilberg Friborg | 01.01.2021 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikko Varhe | 10.12.2019 | 29.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Patrik Barkman | 10.12.2019 | 01.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jari Olavi Niska | 10.12.2019 | 01.01.2021 | formand |
Anders Fredrik Tholén | 18.04.2016 | 10.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carl Henrik Gerhard Tivelius | 18.04.2016 | 10.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johan Fredrik Tomson Thyblad | 18.04.2016 | 10.12.2019 | formand |