Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Ferrologic AB | 18.04.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Solita Oy | 01.01.2021 | 30.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Ferrologic AB | 05.11.2019 | 01.01.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Ferrologic AB | 18.04.2016 | 04.11.2019 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Solita A/S (CVR 31873932) | NORMAL | 01.04.2022 | 100,00% | 100,00% |
INTELLISHORE GROUP A/S (CVR 32339042) | NORMAL | 11.02.2022 | 100,00% | 100,00% |
Intellishore P/S (CVR 38761277) | NORMAL | 11.02.2022 | 100,00% | 100,00% |
Komplementarselskabet Intellishore ApS (CVR 38750259) | NORMAL | 11.02.2022 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
INTELLISHORE GROUP A/S (CVR 32339042) | NORMAL | 11.01.2022 | 10.02.2022 | 100,00% | 100,00% |
Intellishore P/S (CVR 38761277) | NORMAL | 11.01.2022 | 10.02.2022 | 100,00% | 100,00% |
Komplementarselskabet Intellishore ApS (CVR 38750259) | NORMAL | 11.01.2022 | 10.02.2022 | 100,00% | 100,00% |