Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-16 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-09-10 fjernes Reelle ejere: Carsten Raundahl (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 86, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 86, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-07-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 86, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 211, 8464 Galten (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-18 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (formand) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-18 fjernes Bestyrelse: Christian Torp (formand) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-17 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-18 tilføjes Direktion: Claus Kiilstofte Pihlmann (direktør) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-18 fjernes Direktion: Carl Erik Skovgaard (direktør) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-27 tilføjes Reelle ejere: Carsten Raundahl (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-12-27 fjernes Reelle ejere: Peter Øgaard Reinholdt Jakobsen, Claus Kiilstofte Pihlmann (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: Skanderborgvej ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-28 fjernes Legale ejere: C. TORP HOLDING ApS, MERIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Øgaard Reinholdt Jakobsen, Claus Kiilstofte Pihlmann (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-11-28 fjernes Reelle ejere: Christian Torp (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 211, 8464 Galten (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 17, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-11-20 tilføjes Reelle ejere: Christian Torp (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-11-19 fjernes Reelle ejere: Christian Torp (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-11-20 fjernes Legale ejere: EJSINGHOLM ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-05 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2017-04-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 17, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2016-03-03 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-03-03 tilføjes Direktion: Carl Erik Skovgaard (direktør) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, samt enhver aktivitet der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-03 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Legale ejere: EJSINGHOLM ApS, C. TORP HOLDING ApS, MERIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2016-03-03 tilføjes Navne: Aarhus Projekt 1 ApS (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Reelle ejere: Christian Torp (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2016-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-03-03 tilføjes Stiftere: MERIAN HOLDING ApS, EJSINGHOLM ApS, C. TORP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Vedtægter: 2016-03-03 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-17)