Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Kristian Jacobsen | 01.10.2018 | adm. dir |
Mogens Vedel Hestbæk | 01.07.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Schultz | 01.01.2020 | 18.06.2024 | direktør |
Jesper Kristian Jacobsen | 01.07.2016 | 30.09.2018 | direktør |
Lars Carlsen | 16.03.2016 | 08.07.2020 | direktør |
Ebbe Malte Iversen | 16.03.2016 | 30.09.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Thomasen | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kristian Jacobsen | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Trine Skjærbæk Rasmussen | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Broby Henriksen | 29.01.2024 | suppleant |
Lennert Fortner Larsen | 29.01.2024 | suppleant |
Jørgen Dencker Wisborg | 31.01.2022 | næstformand |
Ebbe Malte Iversen | 30.01.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Arentoft | 27.01.2021 | 31.01.2022 | næstformand |
Dan Bentsen | 18.12.2019 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ole Lønning Kristensen | 18.12.2019 | 29.01.2024 | suppleant |
Julie Briand Madsen | 18.12.2019 | 29.01.2024 | suppleant |
Charlotte Strand | 17.02.2017 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Britta Hoier | 16.03.2016 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bjerg Sørensen | 16.03.2016 | 27.01.2021 | næstformand |
Peter Arndrup Poulsen | 16.03.2016 | 30.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Lundby | 16.03.2016 | 30.01.2020 | formand |
Morten Askgaard | 16.03.2016 | 18.12.2019 | suppleant |
Søren Ole Lønning Kristensen | 16.03.2016 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Dan Bentsen | 16.03.2016 | 17.12.2019 | suppleant |
Carsten Fode | 16.03.2016 | 31.01.2018 | bestyrelsesmedlem |