Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AARSLEFF-SETH J.V. I/S. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AARSLEFF-WICOTEC KIRKEBJERG J.V. I/S. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Electrification Programme Aarsleff I/S. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AARSLEFF - DAN JORD JV I/S. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AARSLEFF - PETRI & HAUGSTED JV I/S. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AARSLEFF BANE & ANLÆG I/S. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AARSLEFF LANGELINIE JV I/S. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AARSLEFF-KAMCO JV I/S. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AARSLEFF-VG J.V. I/S. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: GEO AARSLEFF JV I/S. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: KONSORTIET AARSLEFF/NCC VEJANLÆG I/S. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ØSTERGAARD-AARSLEFF JV I/S. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2017-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: GEO AARSLEFF JV I/S. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JV AARSLEFF-STREICHER-BUNTE I/S. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2020-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Baltic Pipe ASB JV I/S. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2024-06-18 fjernes Direktion: Nicolai Schultz (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-29 tilføjes Bestyrelse: Lennert Fortner Larsen (suppleant) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-01-29 fjernes Bestyrelse: Britta Hoier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-31 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Dencker Wisborg (næstformand) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Bestyrelse: Kent Arentoft (næstformand) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-27 tilføjes Bestyrelse: Kent Arentoft (næstformand) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-01-27 fjernes Bestyrelse: Jens Bjerg Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-01-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-07-08 fjernes Direktion: Lars Carlsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-01-30 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Malte Iversen (formand) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-30 fjernes Bestyrelse: Andreas Lundby (formand) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Nicolai Schultz (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-31 fjernes Bibranche: Anlæg af broer og tunneller (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-31 fjernes Bibranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-31 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Bestyrelse: Julie Briand Madsen (suppleant) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-12-18 fjernes Bestyrelse: Morten Askgaard (suppleant) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-12-17 fjernes Bestyrelse: Dan Bentsen (suppleant) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Anlæg af broer og tunneller (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Bibranche: Anlæg af broer og tunneller (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-12-31 fjernes Bibranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Jesper Kristian Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-30 fjernes Direktion: Ebbe Malte Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Fode (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-17 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Strand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2016-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Jesper Kristian Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-03-16 tilføjes Bestyrelse: Carsten Fode (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-16 tilføjes Bibranche: Anlæg af broer og tunneller (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2016-03-16 tilføjes Bibranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2016-03-16 tilføjes Binavne: Brødrene Hedegaard A/S, Aarhus Excavator A/S (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Direktion: Ebbe Malte Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland primært i form af entreprenørvirksomhed og sekundært i form af industri, handel og investering (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000.000,00 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aarsleff.com (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Legale ejere: Per Aarsleff Holding A/S (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Navne: Per Aarsleff A/S (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2016-03-16 tilføjes Stiftere: Per Aarsleff Holding A/S (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Vedtægter: 2016-03-16 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-16)