Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Baunbæk Krogsgaard(virk.: 11) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Valentin Holm(virk.: 19) Dir. | 10,53 % | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % |
Anders Haack Ibsen(virk.: 30) Reelle ejere | 3,33 % | 10,00 % | 20,00 % | 23,33 % |
Ib Sønderby Larsen(virk.: 45) Reelle ejere | 4,44 % | 4,44 % | 8,89 % | 11,11 % |
Pct. | 4,76 % | 7,62 % | 12,38 % | 14,28 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Werner Helmuth Storm Valeur(virk.: 53) | 9,43 % | 9,43 % | 11,32 % | 16,98 % |
Kristoffer Ewald(virk.: 15) | 13,33 % | 13,33 % | 20,00 % | 26,67 % |
Kim Rønnow Duus(virk.: 124) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Dybdahl Ollendorff Hede(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Mærsk Mc-Kinney Olufsen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Adam Skovbæch Pedersen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Arnbak-Hartzberg(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sascha Bjarnøe(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Aebeløe(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,97 % | 2,97 % | 3,81 % | 6,36 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ib Sønderby Larsen | 01.01.2007 | Skipperalle 3, 3480 Fredensborg |
Anders Haack Ibsen | ||
Jesper Valentin Holm | 01.02.2015 | Sæbyholmsvej 47, 2500 Valby |
Bo Baunbæk Krogsgaard | 01.02.2018 | Hauchsvej 5, 1825 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Mærsk Mc-Kinney Olufsen | ||
Peter Dybdahl Ollendorff Hede | 30.08.2013 | Ålstrupvej 27, 2500 Valby |
Kim Rønnow Duus | 01.05.2015 | Sundvænget 18, 2900 Hellerup |
Sascha Bjarnøe | 01.02.2018 | Hauchsvej 5, 1825 Frederiksberg C |
Adam Skovbæch Pedersen | 10.05.2019 | Willy Brandts Vej 13, 2450 København SV |
Werner Helmuth Storm Valeur | ||
Kristoffer Ewald | ||
Thomas Aebeløe | ||
Thomas Arnbak-Hartzberg | 01.07.2024 | Hummeltoften 25, 2830 Virum |
Aktive virksomheder: (28) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Advoco Advokatanpartsselskab | 40623345 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Advokat & Co. Komplementar ApS | 39869519 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Advokat Frederik Asboe | 26820138 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokat Morten Løw & Co | 38123742 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokatfirmaet Rømeling | 31818095 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Aquanautech ApS | 37549347 | NORMAL | Event catering (562100) |
Bottega Estadio ApS | 42182451 | NORMAL | Restauranter (561010) |
C.P.S. Holding ApS | 41246138 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Cobiro ApS | 37518336 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Conchylium | 34935378 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
GLOUM ApS | 33883668 | NORMAL | Restauranter (561010) |
GLOUM1 ApS | 40517081 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Gloube 2 ApS | 37673269 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Gloube ApS | 37673277 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Gloube1 ApS | 36983264 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Grønningen 5 ApS | 42553298 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
LiBre Fabrics ApS | 36080671 | NORMAL | Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (479113) |
Libre Food Concepts ApS | 41872993 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Libre Seafood ApS | 41859040 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Libre Studio | 37556068 | Aktiv | Indretningsarkitekter og rumdesign (741030) |
MV Navigator ApS | 41742410 | NORMAL | Udlejning og leasing af skibe og både (773400) |
Malstrom Molecules LLC | 10234360 | Aktiv | Genbrug af sorterede materialer (383200) |
Mönt Design ApS | 45005208 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
Ocovda ApS | 39860465 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
PHILIP BRESLING HOLDING ApS | 35868747 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PIA BRESLING ApS | 36073020 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Propaganda Kitchen ApS | 42684597 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Udviklingsselskabet Circular ApS | 41250062 | UNDERKONKURS Andre meddelelser 4 | Genbrug af sorterede materialer (383200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.03.2017 | 1,38 (km) | Højbro Plads 21B, 1200 København K | Amaliegade 14, 1256 København K |
28.04.2017 | 0,00 (km) | Amaliegade 14, 1256 København K | Amaliegade 14, 1256 København K |
11.03.2018 | 0,50 (km) | Amaliegade 14, 1256 København K | Esplanaden 8A, 1263 København K |
04.09.2022 | 4,15 (km) | Esplanaden 8A, 1263 København K | Flæsketorvet 68, 1711 København V |
08.02.2023 | 1,59 (km) | Flæsketorvet 68, 1711 København V | Vestergade 18E, 1456 København K |
03.07.2024 | 2,81 (km) | Vestergade 18E, 1456 København K | Grønningen 5, 1270 København K |
30.08.2024 | 0,00 (km) | Grønningen 5, 1270 København K | Grønningen 5, 1270 København K |
Cobiro ApS. |
Sidst opdateret den 07.10.2022 og angivet som gældende fra 07.10.2022 (721 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Cobira Invest 2 ApS | 44858398 |
Cobira Invest ApS | 43308734 |
COBI Real Estate ApS | 29611181 |
COBI REHAB A/S | 26989469 |
Cobiro ApS | 37518336 |
Cobis A/S | 28870523 |
Cobit ApS | 44127415 |
Cobit Holding ApS | 38266098 |
Cobj ApS | 34624151 |
COBLA HOLDING ApS | 35824774 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Baunbæk Krogsgaard(virk.: 11) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jesper Valentin Holm(virk.: 19) Dir. | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Anders Haack Ibsen(virk.: 30) Reelle ejere | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
Ib Sønderby Larsen(virk.: 45) Reelle ejere | 29 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
Pct. | 54 % | 0 % | 3 % | 11 % | 20 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Helmuth Storm Valeur(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden. | 28 | 0 | 3 | 6 | 12 | 4 |
Kristoffer Ewald(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Kim Rønnow Duus(virk.: 124) Ikke aktiv i virksomheden. | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Peter Dybdahl Ollendorff Hede(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Christian Mærsk Mc-Kinney Olufsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Adam Skovbæch Pedersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Thomas Arnbak-Hartzberg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Bjarnøe(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Aebeløe(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 57 | 0 | 3 | 12 | 21 | 12 |
Pct. | 72 % | 0 % | 2 % | 4 % | 17 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Baunbæk Krogsgaard(virk.: 11) Reelle ejere | 3 | 7 | 2 | 10 |
Jesper Valentin Holm(virk.: 19) Dir. | 7 | 8 | 5 | 5 |
Anders Haack Ibsen(virk.: 30) Reelle ejere | 15 | 17 | 2 | 11 |
Ib Sønderby Larsen(virk.: 45) Reelle ejere | 43 | 9 | 0 | 24 |
Sum | 68 | 41 | 9 | 50 |
Pct. | 40 % | 24 % | 5 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Werner Helmuth Storm Valeur(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 38 | 3 | 50 |
Kristoffer Ewald(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 7 | 2 | 3 |
Kim Rønnow Duus(virk.: 124) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 8 | 1 | 98 |
Peter Dybdahl Ollendorff Hede(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 5 | 0 | 11 |
Christian Mærsk Mc-Kinney Olufsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 2 | 0 | 3 |
Adam Skovbæch Pedersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 4 | 0 | 4 |
Thomas Arnbak-Hartzberg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 0 | 6 |
Sascha Bjarnøe(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Aebeløe(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 89 | 68 | 6 | 175 |
Pct. | 26 % | 20 % | 2 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |