Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-07 tilføjes Legale ejere: Frederick Jacobus van Eeden (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-07 fjernes Legale ejere: Christel van Zyl, Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-07 tilføjes Reelle ejere: Frederick Jacobus van Eeden (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-07 fjernes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-08-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.699.000,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3.330.000,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-08-17 tilføjes Legale ejere: Christel van Zyl (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2019-08-17 tilføjes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-08-16 fjernes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-17 tilføjes Vedtægter: 2019-08-17 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 2.923.000,00 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-04-05 tilføjes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-04-04 fjernes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-04-05 tilføjes Vedtægter: 2019-04-05 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.585.000,00 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.148.000,00 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-02-28 tilføjes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-02-27 fjernes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-02-28 tilføjes Vedtægter: 2018-02-28 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-02-28 fjernes Legale ejere: Frederick Jacobus van Eeden (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.670.000,00 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: frederickvaneeden@me.com (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2017-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-02-28 tilføjes Legale ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Reelle ejere: Frederick Jacobus Van Eeden (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-02-28 tilføjes Vedtægter: 2017-02-28 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-02-28 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsted Vænge 13, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: Frederick Jacobus van Eeden (direktør) (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og industri, eje og administrere ejendomme, samt eje og administrere andre selskaber og værdipapirer. (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-02-28 (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-01 (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: Frederick Jacobus van Eeden (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: Van Eeden Invest ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Stiftere: Frederick Jacobus van Eeden (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-05)