Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Frederick Jacobus Van Eeden | 30.06.2021 | 07.01.2024 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Christel van Zyl | 17.08.2019 | 07.01.2024 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Frederick Jacobus Van Eeden | 28.02.2017 | 29.06.2021 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Frederick Jacobus van Eeden | 01.03.2016 | 28.02.2018 | 5,00-9,99% | 5,00 % |