Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-03 tilføjes Legale ejere: Jan Stefan Andersson, Ruth Maat (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-03 fjernes Legale ejere: CHAMPAGNEGALOPPEN ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-03 tilføjes Reelle ejere: Jan Stefan Andersson, Ruth Maat (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-02 fjernes Reelle ejere: Ruth Maat (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-07-03 tilføjes Direktion: Jan Stefan Andersson (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 fjernes Direktion: Ruth Mbabazi (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 3., 1261 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-01-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-08 tilføjes Direktion: Ruth Mbabazi (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-08-08 fjernes Direktion: Jan Stefan Andersson (direktør) (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 3., 1261 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-05-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-26 tilføjes Direktion: Jan Stefan Andersson (direktør) (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2019-04-26 fjernes Direktion: Ruth Umutetsi Mbabazi (direktør) (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 tilføjes Reelle ejere: Ruth Maat (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2018-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2016-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med vin, at eje kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-30 tilføjes Direktion: Ruth Umutetsi Mbabazi (direktør) (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2016-03-30 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-30 tilføjes Legale ejere: CHAMPAGNEGALOPPEN ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2016-03-30 tilføjes Navne: Custom Wine ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-29 fjernes Navne: ApS STM nr. 4302 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 4302 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-03)