Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Stefan Andersson | 03.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ruth Mbabazi | 08.08.2021 | 03.07.2023 | direktør |
Jan Stefan Andersson | 26.04.2019 | 08.08.2021 | direktør |
Ruth Umutetsi Mbabazi | 30.03.2016 | 26.04.2019 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.03.2016 | 30.03.2016 | direktør |