Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Legale ejere | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hjort Winther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Bestyrelse: Søren Bielidt Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: DEN MANACO A/S, TOLEFRAPO ApS, DANNY A/S (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: DANSK CATER A/S (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-11 tilføjes Vedtægter: 2023-10-11 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2016-03-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2016-02-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Bielidt Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2016-02-25 tilføjes Direktion: Henrik Ellegaard (direktør) (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, administrere og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-25 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Legale ejere: DANSK CATER A/S (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2016-02-25 tilføjes Navne: EEI 111 A/S (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2016-02-25 tilføjes Stiftere: DANSK CATER A/S (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2016-02-25 tilføjes Vedtægter: 2016-02-25 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-26)