Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Vedtægter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordens Plads 4, 26. 9., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Bibranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Bibranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Binavne: Triple Section ApS, TSEC NORDIC APS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-20 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Hjemmeside: www.tsec.nu (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: mail@tsec.nu (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Legale ejere: Michael Sommer (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Navne: TSEC APS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Reelle ejere: Michael Sommer (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Stiftere: Michael Sommer, Martin Barfred Friis (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-01-19 Statstidende Dekret
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2021-12-24 Statstidende Dekret
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Bestyrelse: Michael Sommer (formand) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Michael Sommer (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-10 tilføjes Bibranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-06-10 tilføjes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-06-09 fjernes Bibranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-09 fjernes Bibranche: Engroshandel med rengøringsmidler (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-06-09 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Bibranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-05-01 tilføjes Bibranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med rengøringsmidler (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-04-30 fjernes Bibranche: Avl af får og geder (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Bibranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Bibranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordens Plads 4, 26. 9., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nashøjvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Binavne: TSEC NORDIC APS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-28 tilføjes Binavne: Triple Section ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-06 fjernes Binavne: NATURE TASTE APS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Hjemmeside: www.tsec.nu (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-28 fjernes Hjemmeside: www.houkjaer-friis.dk (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@tsec.nu (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: mail@houkjaer-friis.dk (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at tilbyde serviceydelser indenfor rengøring, rengøringsprodukter, administrative assistancer, coach, servicekonsulent og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-20 tilføjes Navne: TSEC APS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-19 fjernes Navne: HOUKJÆR & FRIIS APS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-20 tilføjes Vedtægter: 2020-04-20 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-07-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Sommer (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2018-06-01 fjernes Reelle ejere: Martin Barfred Friis (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-06-01 fjernes Bestyrelse: Martin Barfred Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Martin Barfred Friis (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: Martin Barfred Friis (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 fjernes Reelle ejere: Michael Sommer (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 fjernes Binavne: MALTES FRILAND APS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Sommer, Martin Barfred Friis (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Vedtægter: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-10-01 fjernes Bestyrelse: Enzo Malte Houkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 fjernes Direktion: Enzo Malte Houkjær (direktør) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: Enzo Malte Houkjær (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Michael Sommer (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2017-05-31 fjernes Legale ejere: Michael Sommer (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-04-01 tilføjes Bestyrelse: Enzo Malte Houkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-04-01 tilføjes Bibranche: Avl af får og geder (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2017-04-01 tilføjes Bibranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2017-04-01 tilføjes Bibranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2017-04-01 tilføjes Binavne: MALTES FRILAND APS, NATURE TASTE APS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Enzo Malte Houkjær (direktør) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-04-01 tilføjes Hjemmeside: www.houkjaer-friis.dk (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@houkjaer-friis.dk (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Michael Sommer, Enzo Malte Houkjær (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-04-01 tilføjes Navne: HOUKJÆR & FRIIS APS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-03-31 fjernes Bestyrelse: Martin Barfred Friis (næstformand) (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2017-03-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af olier og fedtstoffer (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2017-03-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af smagspræparater og krydderier (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2017-03-31 fjernes Hjemmeside: www.naturetaste.dk (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2017-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: mail@naturetaste.dk (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2017-03-31 fjernes Legale ejere: Michael Sommer (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2017-03-31 fjernes Navne: Nature Taste ApS (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at producere honning o.l., at varetage biavl og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-02-02 fjernes Binavne: Nature Taste Food ApS, Nature Taste Butik ApS, Bifamilie ApS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 fjernes Bibranche: Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nashøjvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-02-20 tilføjes Bestyrelse: Martin Barfred Friis (næstformand) (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Bibranche: Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-02-20 tilføjes Bibranche: Fremstilling af olier og fedtstoffer (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Bibranche: Fremstilling af smagspræparater og krydderier (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Binavne: Nature Taste Food ApS, Nature Taste Butik ApS, Bifamilie ApS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-02-20 tilføjes Direktion: Martin Barfred Friis (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at producere honning, rapsolie, marmelader o.l., at varetage biavl, at forhandle delikatesser af egen og leverandør produktion og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-20 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Hjemmeside: www.naturetaste.dk (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2016-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@naturetaste.dk (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Legale ejere: Michael Sommer, Martin Barfred Friis (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Navne: Nature Taste ApS (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Stiftere: Michael Sommer, Martin Barfred Friis (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2016-02-20 tilføjes Vedtægter: 2016-02-20 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)