Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Enzo Malte Houkjær | 01.04.2017 | 01.10.2017 | direktør |
Michael Sommer | 20.02.2016 | 25.08.2021 | adm. dir |
Martin Barfred Friis | 20.02.2016 | 01.06.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Barfred Friis | 01.04.2017 | 01.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Enzo Malte Houkjær | 01.04.2017 | 01.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Sommer | 20.02.2016 | 25.08.2021 | formand |
Martin Barfred Friis | 20.02.2016 | 31.03.2017 | næstformand |