Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dickens Alle 36, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-19 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Legale ejere: K. Vang Holding ApS, René Gustafson Holding ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Navne: Toggle ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Karl-Kristoffer Vang Kofoed, Rene Schultz Gustafson (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Stiftere: René Gustafson Holding ApS, L3 Holding ApS, K. Vang Holding ApS, K. Borup Holding ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-27 fjernes Direktion: Karl-Kristoffer Vang Kofoed (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-03-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dickens Alle 36, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2020-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 223, st. tv., 2870 Dyssegård (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-04-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 223, st. tv., 2870 Dyssegård (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2016-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 223, st. tv., 2870 Dyssegård (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 223, st. tv., 2870 Dyssegård (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 223, st. tv., 2870 Dyssegård (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 223, st. tv., 2870 Dyssegård (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilkensvej 48, 5., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 tilføjes Legale ejere: K. Vang Holding ApS, René Gustafson Holding ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-08-08 fjernes Legale ejere: K. Vang Holding ApS, René Gustafson Holding ApS, L3 Holding ApS, K. Borup Holding ApS (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 tilføjes Reelle ejere: Karl-Kristoffer Vang Kofoed, Rene Schultz Gustafson (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Kasper Møller Borup (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilkensvej 48, 5., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-01-19 tilføjes Direktion: Kasper Møller Borup (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-01-19 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at drive virksomhed med konsulentydelser inden for IT udvikling og drift samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-19 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Legale ejere: K. Vang Holding ApS, René Gustafson Holding ApS, L3 Holding ApS, K. Borup Holding ApS (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-01-19 tilføjes Navne: Toggle ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Stiftere: René Gustafson Holding ApS, L3 Holding ApS, K. Vang Holding ApS, K. Borup Holding ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2016-01-19 tilføjes Vedtægter: 2016-01-19 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-15)