Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Krabbe | 18.01.2021 | 16.03.2021 | adm. dir |
Michael Lauritzen | 09.12.2016 | 18.01.2021 | adm. dir |
Martin Kring | 11.02.2016 | 09.12.2016 | adm. dir |
Jens Henrik Staugaard Johansen | 08.01.2016 | 11.02.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ellehave-Andersen | 11.09.2020 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Vivian Weis Byrholt | 11.09.2020 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Mægbæk Madsen | 08.10.2019 | 16.03.2021 | formand |
Niklas Marschall | 08.10.2019 | 23.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Simon Sinding Jørgensen | 01.05.2019 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Kring | 01.12.2017 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Thomsen | 09.12.2016 | 01.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lauritzen | 08.01.2016 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niklas Marschall | 08.01.2016 | 07.10.2019 | formand |
Jesper Kring | 08.01.2016 | 09.12.2016 | bestyrelsesmedlem |