Virk/Person | Dato |
---|---|
Ellehavegård (CVR 42722189) | 01.10.2021 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TestaViva DK ApS (CVR 38364154) | NORMAL | 16.03.2021 | 06.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Legacy ApS (CVR 37362409) | OPLØST EFTER FUSION | 11.09.2020 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Din Familiejurist ApS (CVR 40165509) | NORMAL | 16.04.2019 | 16.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
PFA BANK A/S (CVR 31050162) | NORMAL | 22.12.2014 | 10.08.2015 | formand |
MØLHOLM FORSIKRING A/S (CVR 25121902) | OPLØST EFTER GRÆNSEOVERSKRIDENDE FUSION | 01.12.2014 | 08.07.2015 | formand |
MØLHOLM HOLDING A/S (CVR 24983587) | OPLØST EFTER FUSION | 11.09.2013 | 11.08.2014 | bestyrelse |
FUNKTIONÆRPENSION. PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 14836535) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2012 | 12.06.2013 | formand |
HOLDINGAKTIESELSKABET FUNKTIONÆR PENSION (CVR 16416673) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2012 | 12.06.2013 | formand |
FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (CVR 20733616) | NORMAL | 23.05.2011 | 27.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
PFA SUNDHED A/S (CVR 32091172) | OPLØST EFTER FUSION | 10.02.2011 | 12.02.2013 | formand |
PFA SORAARNEQ A/S (CVR 30180313) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.04.2010 | 10.08.2015 | næstformand |
PFA SENIOR A/S (CVR 32091156) | OPLØST EFTER FUSION | 26.10.2009 | 12.02.2013 | formand |
BYGTEQ IT A/S (CVR 18296748) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.2004 | 04.01.2008 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) | NORMAL | 01.08.2016 | 30.04.2018 | direktør |
FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 (CVR 25020634) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2016 | 30.04.2018 | direktør |
PFA HOLDING A/S (CVR 22438018) | NORMAL | 22.04.2010 | 08.08.2015 | direktør |
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (CVR 13594376) | NORMAL | 01.09.2009 | 08.08.2015 | direktør |
PENSIONDANMARK UDDANNELSESFONDE A/S (CVR 29195595) | NORMAL | 15.12.2005 | 30.06.2006 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Ellehave-Andersen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Ellehave-Andersen (antal: 19) | 8 | 0 | 10 | 1 |
Pct. | 42 % | 0 % | 53 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Ellehave-Andersen (antal: 20) | 13 | 5 | 2 | 0 |
Pct. | 65 % | 25 % | 10 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |