Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Sky Branding ApS. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sky Branding ApS. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2020-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Sky Agency ApS. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Sky Commerce ApS. (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2020-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Artzon Agency ApS. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Artzon Agency ApS. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2021-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Media Day ApS. (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Sky Commerce ApS. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sky Agency ApS. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-04 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderled 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Admir Smrkovic (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Vinh Tan Jens Nguyen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Admir Smrkovic (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: VTN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Reelle ejere: Admir Smrkovic (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Vinh Tan Jens Nguyen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-01-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-01-23 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-02 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-09-02 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 32, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 32, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 107, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-01-28 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-27 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-08 tilføjes Binavne: Sky Media Holding ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-07 tilføjes Navne: Sky Group ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-06 fjernes Navne: Sky Media Holding ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-07 tilføjes Vedtægter: 2020-04-07 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-09-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2019-08-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2019-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 107, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2019-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mønsgade 8, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-28 fjernes Legale ejere: MTN Invest ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-07-07 tilføjes Legale ejere: MTN Invest ApS, VTN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-07-06 fjernes Legale ejere: VTN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2016-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mønsgade 8, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindholmvej 2, 1. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-25 tilføjes Direktion: Vinh Tan Jens Nguyen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2016-02-25 fjernes Direktion: Shawn Du Hen Dominic Doan (direktør) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-25 tilføjes Navne: Sky Media Holding ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2016-02-24 fjernes Navne: Doan Holding ApS (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-25 tilføjes Reelle ejere: Vinh Tan Jens Nguyen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Vedtægter: 2016-02-25 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2016-02-18 tilføjes Legale ejere: VTN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2016-02-17 fjernes Legale ejere: Shawn Du Hen Dominic Doan (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindholmvej 2, 1. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Direktion: Shawn Du Hen Dominic Doan (direktør) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt virksomhed, der er forbundet hermed. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Legale ejere: Shawn Du Hen Dominic Doan (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Navne: Doan Holding ApS (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2016-01-06 tilføjes Stiftere: Shawn Du Hen Dominic Doan (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Vedtægter: 2016-01-06 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-07)