Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-30 tilføjes Navne: NVOLVE ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Navne: Assessit Danmark ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 tilføjes Vedtægter: 2023-10-30 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Binavne: Assessit Rekruttering ApS, Assessit IT ApS, KROL ApS, Assess.it ApS, NVOLVE ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Reinhold Røsfeld (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Steffensen (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Helle Reinhold Røsfeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Binavne: NVOLVE ApS, NVOLVE Recruiters ApS, Involve Recruiters ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: Ole Laustsen Middelhede, Helle Reinhold Røsfeld (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Steffensen & Partners Holding Aps (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: Ole Laustsen Middelhede, Helle Reinhold Røsfeld (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Reinhold Røsfeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Binavne: KROL ApS, Assess.it ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2020-05-19 fjernes Binavne: Assessit Danmark ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 310.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: Helle Reinhold Røsfeld (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2020-05-01 tilføjes Navne: Assessit Danmark ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2020-05-01 tilføjes Vedtægter: 2020-05-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2020-04-30 fjernes Navne: KROL ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Steffensen (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 248.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Ole Laustsen Middelhede, Steffensen & Partners Holding Aps (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-09 fjernes Legale ejere: FILISA ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 fjernes Legale ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-09 fjernes Reelle ejere: Kristian Schultze (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 fjernes Reelle ejere: Ole Laustsen Middelhede (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening i forening. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-09 fjernes Bestyrelse: Kristian Schultze (formand) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 fjernes Direktion: Kristian Schultze (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-04-02 tilføjes Binavne: Assessit Danmark ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-04-01 fjernes Binavne: KROL ApS (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Navne: KROL ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-03-07 fjernes Navne: Assessit Danmark ApS (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-06 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-11-16 tilføjes Bestyrelse: Kristian Schultze (formand) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2015-11-16 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Binavne: KROL ApS, Assessit Rekruttering ApS, Assessit IT ApS (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2015-11-16 tilføjes Direktion: Kristian Schultze (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2015-11-16 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med rekruttering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-16 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Hjemmeside: www.assessit.dk (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@assessit.dk (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Legale ejere: Ole Laustsen Middelhede, FILISA ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2015-11-16 tilføjes Navne: Assessit Danmark ApS (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2015-11-16 tilføjes Reelle ejere: Ole Laustsen Middelhede, Kristian Schultze (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2015-11-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2015-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Stiftere: Ole Laustsen Middelhede, FILISA ApS (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening i forening. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2015-11-16 tilføjes Vedtægter: 2015-11-16 (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2015-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-27)