Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Laustsen Middelhede | 16.11.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Schultze | 16.11.2015 | 09.05.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Reinhold Røsfeld | 30.06.2023 | formand |
Ole Laustsen Middelhede | 16.11.2015 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Reinhold Røsfeld | 30.11.2021 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Steffensen | 01.07.2019 | 30.06.2023 | formand |
Kristian Schultze | 16.11.2015 | 09.05.2019 | formand |