Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Andersen | 01.07.2020 | direktør |
Steen Cederholm-Johansen | 01.03.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Andersen | 01.07.1999 | 01.03.2017 | direktør |
Per Dollerup Mikkelsen | 06.05.1998 | 20.06.1999 | direktør |
Kai Haakon Jensen | 11.10.1971 | 06.05.1998 | direktør |
Erling Andersen | 11.10.1971 | 07.10.1992 | direktør |
Erling Puggaard | 11.10.1971 | 07.10.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Andersen | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Cederholm-Johansen | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Lindtofte | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Kristiansen | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Iversen | 01.03.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anja Plougmann | 01.03.2017 | 23.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vendelbo Skarnvad | 24.10.2007 | 26.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Line Palm | 03.06.2003 | 26.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Allan Børge Hedal Jensen | 28.02.2001 | 03.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Erling Andersen | 01.07.1999 | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ladegaard | 01.07.1999 | 01.03.2017 | formand |
Kim Christensen | 31.05.1999 | 24.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Palle Pedersen | 06.05.1998 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Henning Krog-Iversen | 11.10.1971 | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Rosenkrantz Dahl | 11.10.1971 | 28.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Torben Valdemar Andersen | 11.10.1971 | 31.05.1999 | næstformand |
Uwe Teichert | 11.10.1971 | 27.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Severin Rasmussen | 11.10.1971 | 06.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Palle Pedersen | 11.10.1971 | 06.05.1998 | suppleant |
Birthe Nanci Henriksen | 11.10.1971 | 06.05.1998 | suppleant |
Thor Gruschy | 11.10.1971 | 19.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henning Smith | 11.10.1971 | 05.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Palle Pedersen | 11.10.1971 | 05.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Martin Rud Lauridsen | 11.10.1971 | 05.09.1991 | næstformand |
Fritz Rosenkrantz Dahl | 11.10.1971 | 05.09.1991 | suppleant |
Holger Ernst Johansen | 11.10.1971 | 05.09.1991 | suppleant |
Henning Uth | 11.10.1971 | 01.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Poul Dyhre Hansen | 11.10.1971 | 01.05.1989 | formand |
Karl Birger Lundh | 11.10.1971 | 01.05.1989 | næstformand |