Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Bisgaard Thomsen | 16.09.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Vrist Bertelsen | 03.04.2020 | 16.09.2021 | direktør |
Jens Ibsen | 20.01.2016 | 03.04.2020 | direktør |
Jan Stærmose-Enke | 04.11.2015 | 20.01.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Huttunen van het Erve | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bisgaard Thomsen | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jöhncke | 12.08.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bengt Martin Larsson | 09.01.2023 | 30.06.2024 | suppleant |
Bengt Martin Larsson | 01.03.2022 | 08.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
René Blach Villadsen | 16.09.2021 | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Rasmussen | 16.09.2021 | 01.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Vrist Bertelsen | 03.04.2020 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Beck | 03.04.2020 | 12.08.2021 | formand |
Lars Beck | 13.05.2019 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ibsen | 06.04.2017 | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Stærmose-Enke | 04.11.2015 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Vrist Bertelsen | 04.11.2015 | 02.04.2020 | formand |
Birthe Marianne Christiansen | 04.11.2015 | 06.04.2017 | bestyrelsesmedlem |