Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FRDK A/S (CVR 44638193) | NORMAL | 15.02.2024 | formand |
NCG Used Cars A/S (CVR 43728075) | NORMAL | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Skorstensgaard A/S (CVR 32290264) | NORMAL | 11.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET SJÆLLANDSVEJ A/S (CVR 25760174) | NORMAL | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
NCG RETAIL A/S (CVR 16600806) | NORMAL | 12.08.2021 | næstformand |
NCG Distribution A/S (CVR 30559053) | NORMAL | 12.08.2021 | næstformand |
NCG Importer Finance A/S (CVR 16316083) | NORMAL | 28.03.2014 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Skorstensgaard A/S (CVR 32650570) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2023 | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Skorstensgaard Holding ApS (CVR 42668265) | OPLØST EFTER FUSION | 11.10.2023 | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
BDK Mobilitet A/S (CVR 43352903) | NORMAL | 24.06.2022 | 09.01.2023 | formand |
BBG af 21-03-24 ApS (CVR 43176633) | TVANGSOPLØST | 15.06.2022 | 31.12.2023 | formand |
EJENDOMSSELSKABET SJÆLLANDSVEJ A/S (CVR 25760174) | NORMAL | 26.08.2021 | 21.06.2023 | formand |
British MotorGroup A/S (CVR 37208965) | NORMAL | 01.03.2018 | 23.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
TERMINALEN A/S (CVR 34080178) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2018 | 23.08.2021 | formand |
NCG RETAIL A/S (CVR 16600806) | NORMAL | 01.01.2018 | 11.08.2021 | formand |
Handelsselskabet af 1. januar 2017 A/S (CVR 35211888) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.02.2017 | 20.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
British MotorGroup A/S (CVR 37208965) | NORMAL | 06.11.2015 | 24.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Handelsselskabet af 1. januar 2023 A/S (CVR 37205117) | NORMAL | 04.11.2015 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET SJÆLLANDSVEJ A/S (CVR 25760174) | NORMAL | 26.03.2015 | 25.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
British MotorGroup A/S (CVR 34080186) | OPLØST EFTER FUSION | 26.03.2015 | 23.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
CHINA CAR IMPORT A/S (CVR 17735241) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.03.2015 | 13.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
BAYERN AUTOGROUP AALBORG A/S (CVR 36426454) | OPLØST EFTER FUSION | 06.11.2014 | 25.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
HYUNDAI BIL IMPORT A/S (CVR 14790993) | NORMAL | 27.05.2014 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
NCG Distribution A/S (CVR 30559053) | NORMAL | 27.05.2014 | 11.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
NCG RETAIL A/S (CVR 16600806) | NORMAL | 28.03.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
TERMINALEN ROSKILDEVEJ A/S (CVR 16152501) | OPLØST EFTER FUSION | 28.03.2014 | 25.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET SJÆLLANDSVEJ A/S (CVR 25760174) | NORMAL | 28.03.2014 | 25.03.2015 | formand |
BRITISH CAR IMPORT A/S (CVR 13595984) | NORMAL | 26.03.2014 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
British MotorGroup A/S (CVR 34080186) | OPLØST EFTER FUSION | 26.03.2014 | 25.03.2015 | formand |
CHINA CAR IMPORT A/S (CVR 17735241) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.03.2014 | 25.03.2015 | formand |
BAYERN AUTOGROUP A/S (CVR 33759258) | OPLØST EFTER FUSION | 06.09.2013 | 23.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
TERMINALEN A/S (CVR 34080178) | OPLØST EFTER FUSION | 06.09.2013 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
GREEN TEAM GROUP A/S (CVR 33057539) | NORMAL | 07.04.2011 | 29.12.2013 | næstformand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Handelsselskabet af 1. januar 2017 A/S (CVR 35211888) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.02.2017 | 20.12.2017 | direktør |
British MotorGroup A/S (CVR 37208965) | NORMAL | 06.11.2015 | 01.04.2016 | direktør |
Handelsselskabet af 1. januar 2023 A/S (CVR 37205117) | NORMAL | 04.11.2015 | 20.01.2016 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET SJÆLLANDSVEJ A/S (CVR 25760174) | NORMAL | 26.03.2015 | 26.08.2021 | adm. dir |
CHINA CAR IMPORT A/S (CVR 17735241) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.03.2015 | 13.11.2018 | adm. dir |
British MotorGroup A/S (CVR 34080186) | OPLØST EFTER FUSION | 26.03.2015 | 23.09.2015 | adm. dir |
TERMINALEN ROSKILDEVEJ A/S (CVR 16152501) | OPLØST EFTER FUSION | 28.03.2014 | 25.03.2015 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Stærmose-Enke | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jan Stærmose-Enke (antal: 24) | 14 | 1 | 9 | 0 |
Pct. | 58 % | 4 % | 38 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Stærmose-Enke (antal: 41) | 33 | 8 | 0 | 0 |
Pct. | 80 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |