Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 tilføjes Bestyrelse: Curt Tohny Werner Lundell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-15 fjernes Bestyrelse: Joacim Marcus Samuelsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Bestyrelse: Sven Markus Darinos (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Håkan Per-Olow (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Allan Nelbom (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Sven Markus Darinos (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Sven Markus Darinos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Bestyrelse: Sven Markus Darinos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-01 fjernes Bestyrelse: Martin Parker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Sven Markus Darinos (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Martin Parker (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gpa.dk (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Bestyrelse: Martin Parker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Direktion: Martin Parker (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder agenturvirksomehd samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-08 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Legale ejere: Indutrade Flödesteknik Aktiebolag (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Navne: GPA Flowsystem A/S (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Stiftere: Indutrade Flödesteknik Aktiebolag (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Vedtægter: 2015-10-08 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)